Hanes ariannol LONDON ARTS IN HEALTH FORUM

Rhif yr elusen: 1135543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.10k £91.34k £122.94k £172.10k £186.54k
Cyfanswm gwariant £77.50k £86.17k £137.52k £132.39k £192.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £71.95k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.00k £66.87k £76.87k £68.45k N/A