Ymddiriedolwyr THE SOUTH BEDFORDSHIRE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

55 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Patricia King Ymddiriedolwr 18 February 2025
Dim ar gofnod
Christopher John Lowe Ymddiriedolwr 18 June 2024
TRINITY METHODIST CHURCH LEIGHTON BUZZARD
Derbyniwyd: Ar amser
Linda June Berry Ymddiriedolwr 20 February 2024
FRIENDS OF KHRISTIYA SEVA NIKETAN HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE SQUARE METHODIST CHURCH, DUNSTABLE
Derbyniwyd: Ar amser
FRANCIS PIGGOTT WALKER CHARITY
Derbyniwyd: 26 diwrnod yn hwyr
Joy Lear Ymddiriedolwr 20 February 2024
Dim ar gofnod
ANNE BETTY CROFT Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Sheila Millicent Pollard Ymddiriedolwr 14 September 2023
TRINITY METHODIST CHURCH LEIGHTON BUZZARD
Derbyniwyd: Ar amser
MARTIN PETER WALLIS Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Tania Stanford Ymddiriedolwr 27 June 2023
Dim ar gofnod
Deborah Lynne Mitchelmore Ymddiriedolwr 28 February 2023
TOTTERNHOE SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Sylvia Joels Ymddiriedolwr 20 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Claudia Lupi Ymddiriedolwr 01 September 2022
FRANCIS PIGGOTT WALKER CHARITY
Derbyniwyd: 26 diwrnod yn hwyr
THE SQUARE METHODIST CHURCH, DUNSTABLE
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Smith Ymddiriedolwr 08 February 2022
Dim ar gofnod
Geoffrey Best Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Eveline Higgens Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
Rev Patrick Gbanie Kandeh Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Rev Margaret Anne Newman Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Andrew Hulance Ymddiriedolwr 23 February 2021
Dim ar gofnod
Kaelanne Alfred Ymddiriedolwr 19 September 2020
Dim ar gofnod
Ruth Brooks Ymddiriedolwr 08 February 2020
Dim ar gofnod
Richard Philip Ball Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod