Hanes ariannol Way Church
Rhif yr elusen: 1133425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £795.24k | £893.72k | £822.06k | £859.15k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £701.07k | £803.00k | £671.17k | £693.96k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.45k | £128.18k | £68.49k | £6.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £439.43k | £510.88k | £536.31k | £551.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £338.69k | £452.00k | £182.97k | £232.83k | £574.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £455.81k | £0 | £0 | £3.92k | £5.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129 | £92 | £34 | £0 | £63 | |
|
Incwm - Arall | £600 | £2.20k | £128.18k | £17.59k | £16.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £554.45k | £638.82k | £401.83k | £383.73k | £493.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.50k | £141.74k | £0 | £310.22k | £615.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £25.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.12k | £22.44k | £269.35k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.