Hanes ariannol REDCAR UNIT OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 1133195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.88k £3.65k £9.81k £3.81k £7.46k
Cyfanswm gwariant £6.59k £1.67k £2.47k £3.04k £4.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A