PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN PUBLIC LAW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Monitoring abuses of human rights and obtaining redress for victims 2. Research into human rights issues 3. Providing technical advice to government, corporations, organisations and others on human rights matters 4. Contributing to the sound administration of human rights law 5. Raising awareness of human rights issues
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN PUBLIC LAW AND AGAINST REGULATORY AND AUTHORITATIVE BODIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khubaib Malik | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Mohammed Malik | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
Usman Shahid | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.31k | £171.17k | £118.72k | £88.70k | £104.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.44k | £153.60k | £91.74k | £91.74k | £99.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 NOVEMBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 MAY 2010. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 8 APRIL 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS; = MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; = OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; = RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE: = RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; = PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; = CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; = RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; = PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; = PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS;
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PHRPL
City View House
5 Union Street
Ardwick
MANCHESTER
M12 4JD
- Ffôn:
- 01612246437
- E-bost:
- info@phrpl.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window