Hanes ariannol THE FRANCISCAN MISSIONARIES OF ST. JOSEPH
Rhif yr elusen: 1135474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.09m | £1.13m | £849.24k | £723.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48m | £1.54m | £1.33m | £1.49m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £55.14k | £62.97k | £15.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £864.45k | £898.30k | £1.04m | £779.87k | £580.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £784 | £319 | £330 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £59.19k | £51.38k | £25.63k | £45.47k | £101.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.41k | £59.12k | £27.20k | £7.37k | £6.95k | |
|
Incwm - Arall | £30.60k | £77.43k | £31.64k | £16.54k | £34.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £176.21k | £20.88k | £26.75k | £6.41k | £15.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £1.51m | £1.31m | £1.46m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.37k | £26.83k | £24.04k | £29.14k | £23.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.52k | £39.30k | £34.97k | £46.54k | £33.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.25k | £26.11k | £24.04k | £29.14k | £23.22k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.