Hanes ariannol WESLEY'S CHAPEL AND LEYSIAN MISSION
Rhif yr elusen: 1137321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £997.49k | £573.80k | £506.69k | £773.76k | £638.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £892.21k | £741.56k | £656.64k | £697.83k | £713.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £1.33k | £2.67k | £1.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £238.63k | £206.79k | £208.89k | £357.60k | £256.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £45.75k | £30.63k | £16.64k | £29.11k | £47.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £711.58k | £320.03k | £281.17k | £387.05k | £335.22k | |
|
Incwm - Arall | £1.52k | £16.36k | £0 | £0 | £26 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.31k | £23 | £11.00k | £111.65k | £61.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £808.43k | £704.95k | £625.11k | £621.19k | £679.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.78k | £36.61k | £31.53k | £76.64k | £34.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.55k | £6.80k | £7.33k | £9.84k | £8.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.86k | £26.87k | £26.02k | £40.25k | £20.87k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.