THE ROYAL AIR FORCE WINTER SPORTS ALPINE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the Association is to provide opportunities for serving RAF personnel to participate in winter sports. There are two key annual events organised by the Association, the RAF Alpine Championships, which are held at Saalbach-Hinterglemm each year and the indoor Championships held in the UK in the autumn.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Leonard Cunningham | Cadeirydd | 01 October 2017 |
|
|
||||
Louise Ann Henton | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Adam Richard John Shave | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Michael Wada Waring | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Nicola Jane Duncan | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Robert Charles Jefferson Jackson | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
BRIAN WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £386.38k | £143.73k | £285.07k | £293.22k | £443.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £372.04k | £42.24k | £426.41k | £196.95k | £477.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £81.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Tachwedd 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Tachwedd 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 01 Ebrill 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 01 Ebrill 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 21 Mai 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 21 Mai 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF HER MAJESTY'S ARMED FORCES BY INCREASING PHYSICAL FITNESS, FOSTERING THE ESPRIT DE CORPS AND RAISING MORALE OF MEMBERS OF THE ROYAL AIR FORCE AND OTHER SERVICES, IN PARTICULAR (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION), THROUGH PROVIDING OPPORTUNITIES FOR AND ENCOURAGING PARTICIPATION IN AND PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR SKIING AND SNOWBOARDING.
Maes buddion
THROUGHOUT ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Directorate of RAF Sport
ROOM 43 KORMODE HALL
RAF HALTON
AYLESBURY
BUCKS
HP22 5PG
- Ffôn:
- 01296 657131
- E-bost:
- Richard.Fogden552@mod.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window