Hanes ariannol TANAKA UK JAPAN EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1137714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (212 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £270.25k | £276.31k | £207.73k | £236.39k | £280.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.38k | £151.51k | £105.06k | £36.50k | £518.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.