Ymddiriedolwyr NEWARK AND SOUTHWELL METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134276

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
43 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nathan Falla | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Janice Carol Wright | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Derek Trowbridge | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Colin William Jackson | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Stephen Haydn Dando | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
EDWARD CHARLES ADAMS | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Jennifer Winnington | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Janice Linda Swinney | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Melanie Ward | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Kathryn Mary Wood | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Carolyn Jill Suter | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Nicholas Paul James Fairfax | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Barrie Morley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gwendoline Mary Blundy Lyn | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gillian Mary Peterson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev Peter Bates | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jill Meakin | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jennifer Louise Everett | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev Peter Hibberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JENNIFER ROSEMARY HARDY | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lucy Silver | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
David Swift | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Marcus James Silver | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rachel Margaret Dalby | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Charles Edward Gascoyne | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jonathan David Pepper | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Patricia Boneham | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Catherine Bates | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Raymond George Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Susan Watson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ruby Beech | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
ANN JACQUELINE YEOMANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL STROWGER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN GODFREY PETER MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSALYN ANN BEASLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID CLIFFORD WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHERINE ANNE PIKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY KENNETH AYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM WALTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT OWEN YEOMANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE WALTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN ALISON DANDO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MEL WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.