Hanes ariannol SANKEY VALLEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134227
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £565.63k | £502.78k | £761.28k | £545.30k | £408.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.03k | £695.56k | £783.33k | £577.39k | £608.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.57k | £1.63k | £211.32k | £91.27k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.93k | £6.85k | £13.72k | £26.76k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £472.66k | £444.08k | £501.82k | £419.63k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.45k | £7.55k | £7.19k | £7.64k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £58.03k | £42.67k | £27.24k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.81k | £628.66k | £761.67k | £563.74k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.55k | £4.81k | £3.39k | £5.16k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £73.68k | £62.09k | £18.27k | £8.49k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.