Hanes ariannol HARDSHAW AND MANN AREA QUAKER MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN
Rhif yr elusen: 1134522
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £296.98k | £355.58k | £165.43k | £213.45k | £278.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.38k | £249.02k | £187.19k | £187.82k | £258.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £37.49k | £57.15k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.