Hanes ariannol DONCASTER METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £405.22k | £656.73k | £259.04k | £325.68k | £662.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £406.43k | £374.20k | £400.69k | £438.47k | £493.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £104.00k | N/A | N/A | £140 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £317.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £31.00k | N/A | N/A | £48.89k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £204.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £374.14k | N/A | N/A | £492.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £58 | N/A | N/A | £622 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £471.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £21.11k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £622 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.