Hanes ariannol THURCROFT WELFARE COMMUNITY HALL LIMITED

Rhif yr elusen: 1142017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.93k £55.75k £70.56k £55.18k £53.79k
Cyfanswm gwariant £54.52k £36.76k £83.94k £62.79k £50.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.64k £9.52k N/A N/A