Ymddiriedolwyr AIRE AND CALDER METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

101 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev BARRY OWEN Cadeirydd 17 September 2013
TRINITY MISSION CASTLEFORD CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Julian Pursehouse Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Paula Ridley Ymddiriedolwr 07 June 2024
Dim ar gofnod
Heather Turner Ymddiriedolwr 07 June 2024
THE METHODIST CHURCH YORKSHIRE WEST DISTRICT
Derbyniwyd: 103 diwrnod yn hwyr
WAKEFIELD AND DISTRICT CHILDMINDING ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1556 diwrnod
HORBURY CHURCHES TOGETHER
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Hobson Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Hilary Hetherington Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Christine Whitworth Ymddiriedolwr 01 September 2023
CHARITIES OF HANNAH PICKARD
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Gourlay Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Malcolm Bullock Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Susan Dean Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Janet Atack Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Rev Andrew Atkins Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
TOM FERGUSON Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
STEPHEN HINDLE Ymddiriedolwr 01 March 2021
TRINITY MISSION CASTLEFORD CIO
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH JONES Ymddiriedolwr 01 March 2021
The Friends of the Keighley and Worth Valley Railway
Derbyniwyd: Ar amser
Katherine Ann Swales Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Julie Copley Ymddiriedolwr 01 December 2020
Dim ar gofnod
Rosalyn Ann Field Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Brian Andrew Hill Ymddiriedolwr 01 September 2020
CHARITIES OF HANNAH PICKARD
Derbyniwyd: Ar amser
Carole Mary Shaw Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod