SHILDON CHILDREN AND YOUNG PEOPLE'S ACTION NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Co-ordinate activities and opportunities for children and young people within Shildon
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Durham
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Nelson Mrs | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|
||||
ASHLEY ELIZABETH PATRICIA WHARTON | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Samantha Townsend | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||
DERRICK ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.79k | £8.80k | £10.00k | £31.87k | £45.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.07k | £5.60k | £7.53k | £7.79k | £25.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £31.87k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO LIVE, PLAY OR ACCESS SERVICES IN SHILDON AND SURROUNDING AREA (THE AREA OF BENEFIT) THROUGH THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF INITIATIVES THAT ADDRESS THEIR EXPRESSED NEEDS AND ASPIRATIONS 2 TO DEVELOP AND PROMOTE COMMUNICATION, PARTNERSHIP WORKING AND BEST PRACTICE BETWEEN VOLUNTARY AND STATUTORY AGENCIES WORKING FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SHILDON AND THE SURROUNDING AREA
Maes buddion
SHILDON AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHILDON TOWN COUNCIL
CIVIC CENTRE SQUARE
MAIN STREET
SHILDON
DL4 1AH
- Ffôn:
- 01388 772563
- E-bost:
- k.regan@shildon.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window