SOMERSET MENDIP CIRCUIT - METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1134237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide Preaching Plan for Ministers, Local Preachers & others to take Services in the Circuit's churches. Provides & maintains 4 manses for Ministers and provides Pastoral Care for all. Organises voluntary payments by Churches to help pay costs of Stipends, wages, District Assessment etc. Holds regular Circuit & Leadership Meetings, to communicate information & monitor progress.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

51 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Tina Swire Cadeirydd 01 September 2018
CHURCHES TOGETHER IN SOMERSET
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Elizabeth Powell Ymddiriedolwr 23 April 2024
GLASTONBURY BRIDGING THE GAP
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Andrew Prout Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Leanne Katie Hibberd Ymddiriedolwr 08 June 2023
Dim ar gofnod
Rev Colin Luke Moore Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Alistair Vivian Charles Bolt Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Eileen Joyce Westlake Ymddiriedolwr 06 June 2021
Dim ar gofnod
Rev Margaret Crawshaw Ymddiriedolwr 29 November 2020
Dim ar gofnod
Rev Jill Paricia Warren Ymddiriedolwr 29 November 2020
Dim ar gofnod
MALCOLM JOHN GALE Ymddiriedolwr 29 November 2020
Dim ar gofnod
Albert Henry Holland BEM Ymddiriedolwr 11 November 2020
Dim ar gofnod
Susan Anne Storrier Ymddiriedolwr 01 November 2020
Dim ar gofnod
Bethan Mair Foister Ymddiriedolwr 01 November 2020
Dim ar gofnod
Barry William King Ymddiriedolwr 31 August 2020
Dim ar gofnod
ANGELA LUCY WITTLETON Ymddiriedolwr 17 October 2019
Dim ar gofnod
professor Gordon John Taylor Ymddiriedolwr 30 July 2019
Dim ar gofnod
Christopher John Clarke Ymddiriedolwr 30 July 2019
Dim ar gofnod
Eric Julian Small Ymddiriedolwr 14 March 2019
Dim ar gofnod
Celia Rachel Keady Ymddiriedolwr 14 March 2019
Dim ar gofnod
Stuart Martin Seel Ymddiriedolwr 21 May 2018
CHURCHILL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIMON SIDNEY HILL HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Katherine Jane Laws Ymddiriedolwr 21 May 2018
Dim ar gofnod
Jaqueline Ann Young Ymddiriedolwr 15 May 2018
Dim ar gofnod
Val Creed Ymddiriedolwr 27 April 2017
Dim ar gofnod
Maureen Mary Rendell Ymddiriedolwr 19 October 2015
Dim ar gofnod
Margaret Anne Speddings Ymddiriedolwr 16 October 2015
Dim ar gofnod
Kenneth Barry Speddings Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Robert Kenneth Young Ymddiriedolwr 12 August 2015
THE SIMON SIDNEY HILL HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCHILL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Barry Sparks Ymddiriedolwr 06 August 2015
Dim ar gofnod
Brian John Davidson Ymddiriedolwr 06 August 2015
Dim ar gofnod
Tony Stevenson Ymddiriedolwr 24 November 2014
Dim ar gofnod
Marion Eva Jefferies Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Helen Anita Wade Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Lois Emm Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
JACQUELINE JOY COBB Ymddiriedolwr 25 April 2013
GLASTONBURY BRIDGING THE GAP
Derbyniwyd: Ar amser
RUTH THOMAS Ymddiriedolwr 23 July 2011
THE SIMON SIDNEY HILL HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE VICTORIA JUBILEE LANGFORD HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIDNEY HILL CHURCHILL WESLEYAN COTTAGE HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES GRAHAM STONE'S RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCHILL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
MOIRA JOY DUCHAR COWELL Ymddiriedolwr 05 May 2011
Dim ar gofnod
Deborah Ann Towner Ymddiriedolwr 05 May 2011
Dim ar gofnod
JOHN THOMAS BATT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VIV SQUIRE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
IRIS BETTY BELSTEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERT WILLIAM HASKINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KEN HILL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KATIE WEBB Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RAY NOEL WARREN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MALCOLM BARLOW Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RICHARD JOHN PHILLIPS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
STEVE DERBY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELAINE MARY HERBERT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BILL JACKSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EDITH HADDIE CHANNON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Judith Cole Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £553.66k £596.56k £229.20k £490.95k £803.49k
Cyfanswm gwariant £399.43k £478.94k £375.09k £396.86k £529.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £11.00k £0 N/A N/A £20.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.95k £10.09k N/A N/A £9.82k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A N/A £736.83k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £2.87k £7.36k N/A N/A £31.94k
Incwm - Arall £534.84k £579.11k N/A N/A £4.91k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A £20.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £399.43k £478.94k N/A N/A £529.77k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A £7.53k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.78m £1.50m N/A N/A £1.93m
Buddsoddiadau tymor hir £7.83k £0 N/A N/A £8.17k
Cyfanswm asedau £637.80k £1.05m N/A N/A £826.44k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £49.06k £51.66k N/A N/A £47.46k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 23 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 23 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 17 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 17 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 10 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 10 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 FARMHOUSE DRIVE
FROME
BA11 2SR
Ffôn:
01373466998