ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF THE ABBEY CHURCH OF THE HOLY CROSS PERSHORE
Rhif yr elusen: 1133566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Claire Ann Lording | Cadeirydd | 29 May 2015 |
|
|||||||
Michael Jason Sebastian El'Habid | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||
Rev Jayne Parker | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Martin Fowler | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||||
Edward Stephen Denley | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
Susan Amanda Denley | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
Samantha Jane Andrews | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
Ann Kristine Bray | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||||
Jean Marilyn Andrews | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
||||||
SARAH THOMSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||||
Sandra Jean Long | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||||
WILLIAM JOHN NEWMAN | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|||||||
Dr JUDITH MARY DALE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PETER SIDNEY STANSBIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUZANNE CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Sara Jane Speed | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.