Hanes ariannol OVERCOMER'S FAITH CENTRE

Rhif yr elusen: 1136504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.21k £36.88k £41.19k £35.00k £35.05k
Cyfanswm gwariant £25.50k £39.50k £41.41k £35.49k £33.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k £10.00k N/A N/A