SOUTHWICK CHRISTIAN COMMUNITY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian faith according to the principles and usages for the time being of Congregationalism and in accordance with any specific requirements in the Foundation Trusts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Gorllewin Sussex
- Ariannin
- Gwlad Belg
- Hwngari
- India
- Sbaen
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES BENKA-COKER | Cadeirydd | 05 April 2012 |
|
|
||||
Rosalind Lind | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Tony Byrne | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Isobel Edwards | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Janice Dale | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
BRIAN BOX | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.29k | £110.87k | £117.86k | £105.34k | £101.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.66k | £119.35k | £121.96k | £106.13k | £85.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.40k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mai 2024 | 210 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mai 2024 | 210 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2023 | 287 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2023 | 287 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES AND USAGE'S FOR THE TIME BEING OF CONGREGATIONALISM AND IN ACCORDANCE WITH ANY SPECIFIC REQUIREMENTS IN THE FOUNDATION TRUSTS. THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION RELIEVE NEED AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER PARTS OF THE WORLD
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND OTHER PARTS OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1-5 ROMAN CRESCENT
SOUTHWICK
BRIGHTON
BN42 4TY
- Ffôn:
- 01273870103
- E-bost:
- info@southwickchurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window