THE NEW NEVILLE PREPARATORY SCHOOL TRUST (GHANA)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising to build a new school in Ghana for 350 children. The new school will be located on top of a hill and will have flushing toilets & no flooding.Total cost to build the new school is approx -ú85,000. Neville Maggs & his wife visit the school annually to monitor progress. Every penny collected goes directly towards the cost of building the new school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Ghana
Llywodraethu
- 05 Mai 2010: Cofrestrwyd
- 23 Rhagfyr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30 | £30 | £7.11k | £168 | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £4.02k | £10.00k | £9.95k | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 16 Rhagfyr 2020 | 315 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 15 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 MARCH 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE ASUOYEBOAH-KUMASI REGION OF GHANA BY: FINANCING THE BUILDING OF A SCHOOL AND INFRASTRUCTURE. PROVIDING EDUCATIONAL ITEMS AND MATERIALS.
Maes buddion
GHANA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window