Hanes ariannol THE MASTER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1139904
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.58m | £25.99m | £44.06m | £58.75m | £46.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.64m | £25.75m | £44.21m | £59.04m | £47.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £66.16m | £57.50m | £86.75m | £87.10m | £140.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £292.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £66.16m | £57.50m | £86.75m | £87.10m | £140.17m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £572.31k | £1.52m | £1.15m | £1.49m | £2.23m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.54m | £25.47m | £44.03m | £58.75m | £46.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.61k | £282.16k | £180.50k | £293.18k | £338.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £202.04k | £423.44k | £500.24k | £565.56k | £1.48m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.34m | £25.04m | £43.53m | £58.18m | £45.34m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £93.61k | £128.63k | £180.50k | £293.18k | £338.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.