NORTH CUMBRIA METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TEACHING OF CHRISTIANITY THROUGH SERMONS, COURSES & SMALL GROUPS. PASTORAL WORK INCLUDING VISITING THE SICK & BEREAVED. TAKING RELIGIOUS ASSEMBLIES IN LOCAL SCHOOLS. PROMOTING THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH (& AIDING SOCIAL COHESION) THROUGH ACTIVITIES FOR OLDER PEOPLE, PARENTS AND TODDLERS & OTHER SPECIFIC NEED GROUPS. SUPPORTING OTHER CHARITIES IN THE UK & OVERSEAS FINANCIALLY & WITH PRAYER
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

43 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cumbria
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
- CARLISLE METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
43 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Newlove | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|||||
Rev Philip Jackson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Tokunbo Asogbon | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Deacon Mark Attwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ALICE GREGAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Joseph John Stobart Pattinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Janet Mary Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JANICE ELIZABETH GRAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Wendy Lawson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Roland Malcolm Lowe | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Christine Louise Wharton | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Christine Margaret Kelly | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
John Oldman | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
Nan Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Nancy Simpson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Rev GILBERT SYDNEY HALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Barbara Clare Collinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Linda Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Kathleen Bowron | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Di Armstrong | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Melvyn Whatmough | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Anne Anderson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Selby Harrison | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
Patricia Staley | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Ken Holmes | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
HAROLD BOWRON | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|||||
JOHN HUGGON | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
MILLIE MCKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART DENIS WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGERY MALLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NATHAN ROBERT PATTINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARION PROUDFOOT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WILLIAM LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGERY LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER ADRIAN MITCHELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEO MANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN STEWART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLARE DRIFFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNNE GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY CAMPBELL CADDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAYMOND BARON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY LAMB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.31k | £179.52k | £406.72k | £244.71k | £255.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.88k | £223.38k | £296.98k | £322.69k | £345.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Dim gwybodaeth ar gael
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Grange Drive
CARLISLE
CA2 6DB
- Ffôn:
- 01228585295
- E-bost:
- david.newlove@methodist.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window