Hanes ariannol ORPHANS OF GHANA

Rhif yr elusen: 1135404
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £21.71k £11.07k £21.13k £19.46k £9.99k
Cyfanswm gwariant £21.94k £11.26k £17.93k £13.83k £12.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A