Hanes ariannol LIFELINE CHURCH
Rhif yr elusen: 1134281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £585.70k | £571.44k | £578.98k | £2.70m | £858.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £466.21k | £518.50k | £378.13k | £447.89k | £581.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £35.00k | N/A | £4.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £529.42k | £516.39k | £566.11k | £2.64m | £758.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £54.08k | £6.00k | £4.75k | £6.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.20k | £8.48k | £8.13k | £29.41k | £89.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £40.58k | £0 | £20.03k | £4.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £466.21k | £518.50k | £378.13k | £447.89k | £581.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.53k | £1.62k | £4.50k | £10.93k | £12.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £101.66k | £101.65k | £98.20k | £109.20k | £107.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.