JO'S CERVICAL CANCER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Jo's Cervical Cancer Trust (formerly Jo's Trust and set up in 1999) is the only UK charity dedicated to women and their families affected by cervical cancer and cervical abnormalities. We offer a range of online and face to face support to ensure women never feel alone at any stage of their journey. (Jo's Trust accounts can be found in the 'removed charities' section of the Register of Charities.)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Cyfanswm incwm:
£1,360,286
Roddion a chymynroddion | £955.13k | |
Weithgareddau elusennol | £404.75k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £101 | |
Arall | £302 |
Cyfanswm gwariant:
£1,605,756
Codi arian | £351.05k | |
Weithgareddau elusennol | £1.25m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £262,899 o 9 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £351.05k | |
Gwariant elusennol | £1.25m |
Pobl

23 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
600 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Ionawr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156724 THE RED LIPPY PROJECT
- 18 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon James | Cadeirydd | 11 October 2022 |
|
|
||||
Samantha Coggins-Thompson | Ymddiriedolwr | 10 April 2023 |
|
|
||||
Morgan Fitzsimons | Ymddiriedolwr | 10 April 2023 |
|
|
||||
Dr Adeola Olaitain | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Amelia Sunkaraneni | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Charlotte Rains | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Carol Louise Taylor | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Catherine Louise Newton | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.63m | £1.90m | £1.61m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.65m | £1.67m | £1.67m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £157.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.90k | £213.04k | £339.11k | £88.76k | £262.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £939.81k | £856.32k | £1.38m | £1.52m | £955.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £558.74k | £768.92k | £514.90k | £94.05k | £404.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.38k | £1.04k | £1.02k | £202 | £101 | |
|
Incwm - Arall | £3.89k | £4.01k | £1.27k | £294 | £302 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £25.43k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £1.29m | £1.30m | £1.49m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £293.01k | £361.89k | £370.93k | £171.93k | £351.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.25k | £25.00k | £17.46k | £13.78k | £27.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £7.71k | £8.70k | £4.13k | £5.03k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £11.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £871.87k | £874.58k | £1.34m | £1.13m | £1.05m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £434.93k | £456.03k | £694.29k | £532.72k | £695.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 357 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 357 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 04 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 04 Tachwedd 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/12/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/02/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/07/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 4.1 TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING OF ALL ASPECTS OF CERVICAL CANCER; 4.2 TO PROMOTE THE STUDY OF CERVICAL CANCER BY SUPPORTING AND CARRYING OUT RESEARCH INTO THE CAUSES, PREVENTION, DIAGNOSIS AND METHOD OF TREATMENT OF THIS DISEASE AND BY PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; 4.3 TO PROVIDE SUPPORT, ASSISTANCE AND INFORMATION DIRECTLY OR INDIRECTLY TO PEOPLE AFFECTED BY CERVICAL CANCER; AND 4.4 SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SHALL DECIDE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10-18 Union Street
London
SE1 1SZ
- Ffôn:
- 02038328000
- E-bost:
- info@jostrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window