Hanes ariannol GOSFORTH NURSERY
Rhif yr elusen: 1133546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £270.35k | £226.30k | £189.85k | £273.29k | £381.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £270.19k | £238.33k | £239.44k | £304.04k | £360.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.75k | £79.41k | £78.07k | £72.67k | £121.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.25k | £28.81k | £4.29k | £53.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.