ymddiriedolwyr MOST MIRA
Rhif yr elusen: 1134274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anthony Leonard Faint | Cadeirydd | 30 June 2017 |
|
|
||||
John Clark | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Kenneth Morrison | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|||||
John Matthew Hahn | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
Victoria Fifield | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Raymond Portelli | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Meliha Hadzovic | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Kirsteen Tait | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.