Ymddiriedolwyr THE BRAMHALL AND WYTHENSHAWE CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

52 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alistair Stephen Jones Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
John Edwards Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
Carole Jeanette Lomax Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
Nigel Howard Neary Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
Ian Douglas Kennedy Ymddiriedolwr 19 June 2024
WILMSLOW METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Nadine Ibe Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
Wai Tik Chan Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
HEATHER VAUX COWARD Ymddiriedolwr 19 February 2024
WILMSLOW METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Judith Ann Ream Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Spinks Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Anthony Woodside Ymddiriedolwr 13 September 2023
Dim ar gofnod
Robert Andrew Bartindale Ymddiriedolwr 13 September 2023
CHEADLE HULME METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: 197 diwrnod yn hwyr
Wendy Anne Turner Ymddiriedolwr 13 September 2023
CHEADLE HULME METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: 197 diwrnod yn hwyr
Margaret Pattie Ymddiriedolwr 13 September 2023
CHEADLE HULME METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: 197 diwrnod yn hwyr
Margaret Parker Ymddiriedolwr 13 September 2022
CHEADLE HULME METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: 197 diwrnod yn hwyr
Rev IAN WILLIAM SMART Ymddiriedolwr 01 September 2022
UPLIFTING NEPAL'S CHILDREN WITH LOVE AND EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
LINDOW WORKHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Malcolm John Cockill Ymddiriedolwr 23 November 2021
Dim ar gofnod
Nicholas Daniel Harding Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
Maurice William Turnpenney Ymddiriedolwr 16 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Sarah Jane Parkin Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod