Ymddiriedolwyr CENTRAL NORFOLK METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

60 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Frank Martin Ymddiriedolwr 30 January 2025
Dim ar gofnod
DENNIS LEECH Ymddiriedolwr 07 November 2024
FUEL ALLOTMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Gillings Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
Ros Pruden Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Rev Derek Vivian Grimshaw Ymddiriedolwr 01 September 2024
WENDLING RELIEF IN NEED
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Thompson Ymddiriedolwr 19 June 2024
NORWICH METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH NORFOLK METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Sebastian Bell Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
Pat Hotston Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
Maria Louise Martin Ymddiriedolwr 14 March 2024
Dim ar gofnod
Georgina Eames Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
Christina Foster Ymddiriedolwr 04 December 2023
Dim ar gofnod
Hannah Fox Ymddiriedolwr 29 October 2023
PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION OF BRANCASTER VOLUNTARY AIDED PRIMARY SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Pamela Yaxley Ymddiriedolwr 15 March 2023
Dim ar gofnod
Susan Margaret Jones Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Rev Jonathan Amos Bell Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Beryl Flood Ymddiriedolwr 28 November 2021
FRIENDS OF HINDRINGHAM SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Sandra Simm Ymddiriedolwr 10 November 2021
Dim ar gofnod
Raymond Junge Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Rita Cumberland Ymddiriedolwr 15 September 2021
Dim ar gofnod
Deirdre Moden Ymddiriedolwr 07 September 2021
Dim ar gofnod