THE COMMUNITY ASSOCIATION FOR WEST HAMPSTEAD

Rhif yr elusen: 1135778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a charitable company working for the benefit of the inhabitants of West Hampstead and providing a Community Centre.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £128,374
Cyfanswm gwariant: £124,560

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mai 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Eisenbach Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Oliver Pearce Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Vera Goossens-Kennedy Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Timiko Cranwell Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Mark O'Hanlon Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Faith Holland Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Manjot Singh Heer Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Philip Healey Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod
Stephen Fowler Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod
Pranay Hariharan Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
Virginia Berridge Ymddiriedolwr 18 February 2020
Dim ar gofnod
Sharon Hardwick Ymddiriedolwr 18 February 2020
Dim ar gofnod
David Richards Ymddiriedolwr 18 February 2020
Dim ar gofnod
MILES SEAMAN Ymddiriedolwr 31 October 2019
CAMDEN SAFER NEIGHBOURHOOD BOARD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.58k £76.02k £76.26k £143.03k £128.37k
Cyfanswm gwariant £113.96k £71.52k £79.31k £96.38k £124.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.58k £23.90k £13.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 09 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 08 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 19 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 19 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 14 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
17 DORNFELL STREET
LONDON
NW6 1QN
Ffôn:
02077943729