WIGAN METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purposes of the Wigan Circuit are mission, mutual encouragement, support, and the effective deployment of the resources of ministry which include people, property and finance. In the Circuit ordained ministers are stationed and Local Preachers are trained and exercise their calling. We fulfil 'Our Calling' as the Methodist Church through worship, learning and caring, service and evangelism.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

55 Ymddiriedolwyr
300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Wigan
Llywodraethu
- 17 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
55 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN GRAYSON | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
MARGARET PARKER | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
Elaine Ashcroft | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Gill Harrison | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Jill Prosser | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Martin Emrys Ayo Ade-Hall | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Lisa Carole Brabrook | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Ruth Doris Russell | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
John David Owen | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Ruth Alison Ade-Hall | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Rev Richard Charles Towle | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lyn Owen | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Lynne Zanni | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Janet Thomas | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Karen Eddleston | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Linda Anne Winrow | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
BERYL GLEAVES | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
James Whelan | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
JOHN ARROWSMITH | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Evelyn Barrow | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Kathleen Lord | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
||||
AGNES HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 21 February 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Maxwell | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Denise Howarth | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
JEAN BUDWORTH | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
David Pilkington | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
JOHN HUGHES | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
MARGARET SOWERBY | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
JAMES PORTER | Ymddiriedolwr | 21 August 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH BOLD | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
VIVIENNE FLETCHER | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|
||||
PAUL ERNEST JOHNSON | Ymddiriedolwr | 22 February 2012 |
|
|
||||
GARY RICHARD CALLAND | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|
||||
OLWEN DAVIES CALLAND | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|
||||
ROSALIND ANNE BARTON | Ymddiriedolwr | 22 March 2011 |
|
|
||||
Andrew Sharrock | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|||||
RUTH CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ALLAN WILCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev JOHN CHARLES HILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN WENDY VIDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN SEED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN RYLANCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Eileen Lisa Smalley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALLEN JOHN HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH VERNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HENRY SELLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN WILLIAM SHEPHERD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES ALAN ROBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRIE JOHN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD JOSEPH MC HUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL MARY HOPE LITTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.77k | £553.20k | £541.40k | £475.50k | £230.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.00k | £394.03k | £463.07k | £618.95k | £344.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £231.11k | £204.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £34.49k | £25.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £277.60k | £301.37k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £390.59k | £459.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £3.44k | £3.67k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.80k | £1.95k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £3.44k | £3.67k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Spencer Road Methodist Church
Spencer Road
WIGAN
WN1 2QR
- Ffôn:
- 01942321328
- E-bost:
- WiganMethodist@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window