Hanes ariannol SANDFORD STATION RAILWAY HERITAGE LTD
Rhif yr elusen: 1136266
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/02/2018 | 09/02/2019 | 09/02/2020 | 09/02/2021 | 09/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.74k | £10.22k | £9.65k | £980 | £4.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.95k | £7.30k | £7.57k | £1.89k | £3.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.