HUMAN TRAFFICKING FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation supports and adds value to the work of the many charities and agencies operating to combat human trafficking in the UK, through: (i) informing parliamentarians, policy makers and lead statutory agencies; (ii) raising public awareness; and (iii) providing a sustained and collective voice. We do not work in isolation but are guided and informed by the organisations we exist to serve.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir John Randall | Cadeirydd | 12 March 2014 |
|
|||||||
Lord Richard Irwin Harrington | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Rt Hon Karen Bradley MP ACA CTA | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||||
Rt Hon Karen Anne Bradley MP ACA CTA | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||||
VERNON COAKER | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|||||||
PAUL JACKSON | Ymddiriedolwr | 19 August 2011 |
|
|
||||||
BARONESS BUTLER SLOSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.96k | £273.84k | £211.67k | £147.34k | £170.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.46k | £188.64k | £189.88k | £225.63k | £207.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £64.93k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED IS TO PROMOTE HUMAN RIGHTS THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) THE PROMOTION OF AWARENESS OF HUMAN TRAFFICKING, ITS CAUSES, MANIFESTATIONS, AND ITS DESTRUCTIVE EFFECTS AND ADVERSE CONSEQUENCES, INCLUDING WITHIN LOCATIONS WHEREVER POTENTIAL VICTIMS MAY ORIGINATE; (B) TO CONTRIBUTE TO THE PREVENTION AND RELIEF OF HUMAN SUFFERING OF ANYONE WHO MAY HAVE BEEN THE VICTIM OF HUMAN TRAFFICKING, IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF IMMEDIATE SUPPORT INCLUDING THE PROVISION OF MEDICAL, PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL SUPPORT SERVICES TO THE VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING; (C) TO CONTRIBUTE TO THE RELIEF OF FINANCIAL AND OTHER HARDSHIP OF ANYONE WHO MAY HAVE BEEN THE VICTIM OF HUMAN TRAFFICKING, IN PARTICULAR THROUGH ASSISTANCE WITH REPATRIATION, HOUSING AND SOCIAL AND COMMUNITY RE-INTEGRATION; (D) TO CONTRIBUTE TO THE RESEARCH AND ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE AND EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT REGARDING ALL ASPECTS OF HUMAN TRAFFICKING; (E) TO REDUCE AND ERADICATE HUMAN TRAFFICKING IN ALL ITS ASPECTS, INCLUDING THE PROMOTION OF MEANS BY WHICH TO COMBAT MODERN SLAVERY; (F) TO COMMENT ON ANY PROPOSED LEGISLATION RELATING TO HUMAN TRAFFICKING; (G) TO PROVIDE ADVICE AND SUPPORT TO BOTH CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS, REGIONAL AND INDIVIDUAL POLICE FORCES, BORDER AND IMMIGRATION AGENCIES AND OTHER ORGANISATIONS, WHETHER STATUTORY OR VOLUNTARY; (H) TO PARTNER WITH OTHER ORGANISATIONS WHO HAVE SIMILAR OBJECTIVES AND TO PROVIDE FUNDS FOR THEIR WORK.
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLACKFRIARS SETTLEMENT
1 Rushworth Street
LONDON
SE1 0RB
- Ffôn:
- 02037732040
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window