DIDIER DROGBA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activities included the running of the health centre and the mobile cardiac clinic. The funding and donation of new digital facilities for four schools in the villages of Bassam, Cocody and Bingerville. This equipment provides digitally interactive classrooms for the local children, with computers, interactive whiteboards, internet connection and digital training for local teachers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Y Traeth Ifori
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIDIER TEBILY YVES DROGBA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Saleef Jermaine Mfor Mpecassah | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
Caroline McAteer | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
THIERNO GAYE SEYDI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.29k | £77.43k | £68.32k | £1.04k | £9.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.86k | £161.74k | £2.78k | £57.92k | £3.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 214 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 214 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 02 Mai 2024 | 215 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 03 Ionawr 2023 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 27 Tachwedd 2020 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Tachwedd 2019
(Mae'r cyfrifon |
18 Rhagfyr 2020 | 79 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 NOVEMBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 19 MARCH 2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE AS FOLLOWS: TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE IVORY COAST
Maes buddion
IVORY COAST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O THE SPORT PR COMPANY
25 Newman Street
1st Floor
LONDON
W1T 1PN
- Ffôn:
- 02074343392
- E-bost:
- info@thesportsprcompany.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window