Hanes ariannol BROMBOROUGH U3A (UNIVERSITY OF THE THIRD AGE)

Rhif yr elusen: 1133569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.19k £4.55k £33 £2.08k £2.38k
Cyfanswm gwariant £5.79k £3.41k £1.84k £2.26k £2.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A