ymddiriedolwyr BLACK COUNTRY FOOD BANK LIMITED
Rhif yr elusen: 1136676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Mark Russell | Cadeirydd | 29 October 2015 |
|
|
||||
Peggy La Rue | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Satpal Badhan | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Lyndon Massey | Ymddiriedolwr | 23 June 2019 |
|
|
||||
Jayne Corns | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|||||
Colin Maltby | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.