THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE PARISH OF CAVERSHAM THAMESIDE AND MAPLEDURHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objective the PCC is to promote in the Parish the whole mission of the Church; pastoral, evangelical, social and ecumenical.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Reading
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST PETER CAVERSHAM AND ST MARGARET MAPLEDURHAM (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mike Smith | Cadeirydd | 21 March 2014 |
|
|||||
Jacqueline Curtis | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev Catherine Radcliffe | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Simon Neil Porter | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jeremy Woodham | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Patricia Macgregor | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Toni Kathleen Smith | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Francis Peter Serjeant | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
David Spencer | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Jeyasingh John Samuel | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan David Edward Wheeler | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Richard James Purkis | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Kavanagh | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Sarah Caroline Harlow | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Anthony Wisdom | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
ANNE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Peter Stratton | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Rev Penny Cuthbert | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Rev Rachel Ross Smith | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
||||
MR PHIL BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £363.79k | £292.81k | £699.87k | £341.55k | £414.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.46k | £299.36k | £315.15k | £347.79k | £429.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £550.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £29.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £16.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £94.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £376.20k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £314.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £917 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £12.75k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES AS AMENDED BY SCHEME DATED 26/06/2010
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH HOUSE
59 CHURCH STREET
CAVERSHAM
READING
RG4 8AX
- Ffôn:
- 01189968836
- E-bost:
- ADMIN@CTMPARISH.ORG.UK
- Gwefan:
-
ctmparish.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window