Ymddiriedolwyr ASSOCIATION FOR COGNITIVE ANALYTIC THERAPY LTD
Rhif yr elusen: 1141793

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Fraser Vearnals | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Benson | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Harriet Lynn Gamble | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Susanna Helen Black | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Jacintha Marie Christiane Emilion | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Hayden Simeon Stothard | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Sue Yabsley | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Martin Payne | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Angela Coshland | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||
Dr Rabhya Dewshi | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||
Dr Karen Shannon | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.