Ymddiriedolwyr THE FAN CHARITY
Rhif yr elusen: 1134900
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William George Donald Sargeant | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Jane Booty | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Susan Morris | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Katherine Kanyeihamba | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Huda Hashim Mustafa Khirelsied | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Sara Jones | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||
Ian Thomson | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||
Jane Tooby | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
PETER AKERS | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.