Hanes ariannol TALMUD TORAH TORAH VEYIRAH D'SATMAR LONDON LIMITED
Rhif yr elusen: 1136378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £981.71k | £1.53m | £1.50m | £2.43m | £2.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £983.02k | £1.43m | £1.47m | £2.32m | £2.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £113.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £440.34k | £1.53m | £516.16k | £1.44m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £984.05k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £541.36k | £0 | £0 | £991.98k | £941.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £5.97k | £3 | £34 | £122 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £90.56k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62k | £69.72k | £1.38m | £2.20m | £2.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.89k | £1.36m | £20.41k | £33.22k | £34.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.62k | £6.00k | £9.60k | £9.60k | £10.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £33.22k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £945.50k | £0 | £67.82k | £92.97k | £81.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.