FAITH HOPE AND LOVE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the relief of poverty, sickness and distress, in particular orphans and widows the advancement of the christian faith and values occasional other charitable objectives
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- 24 Medi 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £36.83k | £60.96k | £3.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.01k | £37.69k | £57.25k | £7.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 20 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 10 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 10 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 11 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 11 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 22 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 23 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR OF ORPHANS AND WIDOWS IN CHARITABLE NEED 2 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AND VALUES 3 SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window