Hanes ariannol WELSH WARRIOR (THE RICHARD HUNTFOUNDATION)

Rhif yr elusen: 1134637
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £29.12k £22.88k £14.72k £11.83k £3.49k
Cyfanswm gwariant £33.23k £21.98k £3.87k £1.57k £2.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A