Hanes ariannol THE NORTH EAST CIRCUS DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1136254
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/03/2018 | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 28/03/2021 | 28/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.59k | £152.60k | £122.34k | £172.63k | £249.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.82k | £121.88k | £145.47k | £141.25k | £248.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £43.49k | £36.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.