LONDON WEST AREA QUAKER MEETING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To further the general religious and charitable purposes of the Religious Society of Friends (Quakers) within West London and beyond, primarily by holding Quaker public worship at its meeting houses and supporting the outreach and mission of the wider Society both financially and through the active involvement of its Members and Attenders in the Society's work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Westminster
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Harrow
- Hillingdon
- Hounslow
- Surrey
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Ann Dawson | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|
||||
RICHARD LASSON | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|||||
Stephen Wright | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|
||||
Clare Scott Booth | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Sarah Margaret Bower | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.33k | £94.96k | £839.92k | £143.31k | £106.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.44k | £131.53k | £119.46k | £922.70k | £282.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £832.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £7.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £14 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £745.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £119.46k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Rhagfyr 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Rhagfyr 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MARCH 2009 as amended on 19 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE AREA MEETING IS THE FURTHERANCE OF THE GENERAL RELIGIOUS AND CHARITABLE PURPOSES OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN IN THE AREA OF THE LONDON WEST MEETING AND BEYOND.
Maes buddion
LONDON WEST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Westminster Society Of Friends
8 Hop Gardens
LONDON
WC2N 4EH
- Ffôn:
- 07939262133
- E-bost:
- office@londonwestquakers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window