ymddiriedolwyr THE ENTHUM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1135493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Paragallo | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Gary John Storer | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Amy Hutson | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Muntasir Saad | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Louisa Helen May Wells | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Gino Fox | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Simon Bruce Hellyer | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Andy Porter | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.