Ymddiriedolwyr DUKE STREET CHURCH (RICHMOND-UPON-THAMES)
Rhif yr elusen: 1134492

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth McLeish | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Laurie Hunter | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Jonathan Borsley | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Angela Dawn Vincent | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Philip Chay Long | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Steve Richard Pryor | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Charles Bateman | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Ivan Stanley Baird | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
John Frederick Taylor | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
Paul John CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.