Hanes ariannol ANDOVER PRE SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 1135042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £206.69k £183.61k £122.61k £122.39k £135.64k
Cyfanswm gwariant £196.08k £154.25k £144.68k £157.00k £130.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £181.04k £117.49k £103.63k £103.20k £123.05k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.26k £62.80k £282 £1.28k £2.03k