THE SHADHDHULIYYA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the religion of Islam in particular the teachings and practices of the Shadhdhuliyya Path, the Path of Unity, Peace, Mercy and Justice. To relieve those in financial need, hardship or distress in particulary but not exclusively through education. The trust will operate in the Palestinian Occupied Territories, in the UK and such other countries in the world as the trustees determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Moroco
- Tiriogaethau Palesteina
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaynab Martin | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
PAUL HENRY MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAURICE CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARILYN JANET SOBIEROJ | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.73k | £15.85k | £14.87k | £20.71k | £4.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.06k | £23.70k | £14.51k | £9.91k | £8.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 JAN 2010 AS AMENDED BY DEED DATED 31 MAR 2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
3. APPLICATION OF INCOME THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC (¶THE OBJECTS÷) (A) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM IN PARTICULAR THE TEACHINGS AND PRACTICES OF THE SHADHDHULIYYA PATH, THE PATH OF UNITY, PEACE, MERCY AND JUSTICE BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME. (B) TO RELIEVE THOSE IN FINANCIAL NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH EDUCATION. THE TRUST WILL OPERATE IN THE PALESTINIAN OCCUPIED TERRITORIES, IN THE UNITED KINGDOM AND SUCH OTHER COUNTRIES IN THE WORLD AS THE TRUSTEES DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
PALESTINIAN OCCUPIED TERRITORIES, UK AND OTHER COUNTRIES AS THE TRUSTEES SEE FIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 12
High Acres
1 Old Park Road
ENFIELD
Middlesex
EN2 7DT
- Ffôn:
- 07888752263
- E-bost:
- shadhuligroupuk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window