Hanes ariannol FRIENDS OF HEC CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1135437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £625.88k £693.37k £788.46k £979.15k £849.08k
Cyfanswm gwariant £647.95k £805.31k £758.79k £1.15m £621.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £625.88k £693.37k £788.46k £979.15k £849.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £647.95k £805.31k £758.79k £1.14m £619.46k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £11.75k £2.43k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £12.25k £5.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £1.13m £613.66k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0